6 Truques de Matemática

(Adicionamos mais dicas ao final desse post)

Lembra-se quando você teve que decorar a tabuada na escola ? Certamente a maioria dos leitores desse blog tem recordações amargas daquela época. Bem, com a ajuda de uns conhecidos ao longo dessa vida, juntamos um punhado de truques matemáticos para você impressionar no próximo churrasco da família ou seus amigos intelectuais.

Truque número 1 : como calcular o quadrado de números terminados com 5 ?

Simples. Veja o exemplo com o número 35 :

35 x 35 = ?

Pegue o primeiro número (3), adicione 1 (3+1=4) e os multiplique (3×4). Junte o resultado (12) com o número 25 e pronto : 1225. Funciona sempre.

Truque número 2 : multiplicações com 10 são fáceis, certo ? Afinal, basta acrescentar um zero do lado direito do número (3×10= 30). E o número 11 ? Quanto é 26 x 11 ? Aqui vai o truque infalível.

Pegue o número inicial (26) e imagine um espaço entre os dois dígitos (2_6). Adicione esses dígitos e ponha-os nesse espaço (2_(2+6)_6). Resultado : 286

(Obs. note que essa regra é válida somente quando a soma for inferior a 10. Se ela for maior que 10, por exemplo 47 x 11 = 4_(4+7)_7, ela não funcionará. A solução para esta situação está na área de comentários. Nossas saudações e agradecimentos ao leitor Fagner por ter enviado essa importante correção)

Truque número 3 : Como multiplicar números por 5 ? Apesar de não ser tão rápido quanto às demais dicas, isso resolve :

Quanto é 2348 x 5 ? Pegue o número inicial (2348 ) e divida-o por 2. Se o resultado for exato (resto zero), adicione um 0 e pronto. No caso, 2348/2 = 1174. Portanto, 2348×5 = 11740.

Se a divisão não for exata, em vez de adicionar um zero no final, coloque o número 5. Exemplo : 1437×5 –> 1437/2=718.5 –> 7185

Truque número 4 : Lembre-se que quando uma operação é complicada, sempre há uma maneira de separá-la em partes mais simples. Assim, se a tabuada do número 4 for um pesadelo, lembre-se que 4 é o mesmo que 2×2. Portanto, efetue duas multiplicações com o número 2 e obtenha o mesmo resultado. Trivial ? Veja esse conceito aplicado no exemplo a seguir :

32 x 125 tem mesmo resultado que

16 x 250 tem mesmo resultado que

8 x 500 tem mesmo resultado que

4 x 1000 = 4,000

Truque número 5 : Sabe a tabuada do nove ? Tem problemas com ela ? Use suas mãos e obtenha o resultado. Por exemplo, para saber quanto resulta 4×9, abra as duas mãos com os dedos esticados. Dobre o dedo que equivale ao primeiro dígito e veja quantos dedos sobraram antes dele (3). Conte agora o número de dedos após ele (6). Resultado : 36

Truque número 6 : Porcentagens %. Isso era “O” pesadelo para muitos na escola. Após essa dica, você será o senhor das porcentagens, sendo capaz de calcular 4% de 200 em menos de 1 segundo.

Primeiro, uma explicação. A palavra “porcentagem” já sugere “para cada cem”. Assim, 3% nada mais é que 3 “para cada cem”, 12% é 12 “para cada cem”, e assim por diante.

Como isso ajuda no cálculo de 4% de 200 ? Moleza. Lembre-se que 4% nada mais é que 4 “para cada cem”. Como você tem 200, o resultado nada mais é que 4 + 4 = 8. Fosse 4% de 300, bastaria adicionar mais 4.

Mais exemplos :

74% de 500 = 74 + 74 + 74 + 74 + 74 = 370

20% de 150 = 20 “para cada cem”. Como 50 é metade de 100, o resultado é 20 + 10 = 30.

Como dica final, porcentagens também podem ser calculadas invertendo-se os números. 5% de 12 é o mesmo que 12% de 5. :)

Obs. Para aqueles que ainda não conferiram nossas outras dicas, lembrem-se de conferir as dicas de divisibilidade (atalho 1) e operações com o número 9 (atalho 2).

About these ads

125 Respostas

  1. antigamente eu contava até dez com os dedos… hj eu consigo contar ateh 1023 =]

  2. Nos dedos? :)

  3. Vai dar aula lá na XV de Novembro ou na Praça Ramos, com um quadro branco, jaleco e microfone. Aproveita e vende uns livrinhos.

  4. é o site mais idiota que eu ja vi na minha vida

    • tbm acho

    • olha, amigo,
      este é um blog para todos, porém, não é nescessário que você fique postando esses tipos de comentários.
      se quiser se expressar, crei você um blog para blogs que você ”quem sabe” goste ou não goste…

      • concordo com esse cara ai. o autor ta facilitando e le como nao fez so ta piorando, seu orgulhoso e arrogante. que voce faca o mesmo se sabe. adoreieste truque porque nao sabia e torna mais facil fazer contas e gosto bastante da matematica

  5. Prezado Rafael,

    Muito obrigado pela visita e comentário.
    Caso tenha alguma sugestão para melhorarmos o blog, esperamos seu retorno.

    Jenheta

    • Não liga não estão com inveja da sua inteligência, e do modo com você

      as pessoas usando os principios basicos da Matemática.

      Seu blog é 10 continue assim!!!

      Beijos

  6. Contar até 1023 com os dedos é fácil!!! porque 2^10 é 1024 portanto é possível representar com os dedos um valor entre 0 e 1023!!!

    Gostei desta dica!
    Mt Bom!

  7. tem algum livro fácil de encontrar que tenha esses macetes da
    Matemática ?

  8. Olha, felintro, em português é difícil achar qualquer coisa nessa área. Em inglês (talvez haja em português) existe o livro Speed Mathematics: Secret Skills for Quick Calculation – Bill Handley ( http://compare.buscape.com.br/speed-mathematics-secret-skills-for-quick-calculation-bill-handley-0471467316.html ) cuja proposta é ensinar tais truques de agilização de cálculo.
    Se vc procurar no google “matemática rápida” (sem as aspas) vc vai encontrar livros sobre o assunto (em inglês é speed math). Em particular, em português, o Prandiano deve ter algo a respeito ( http://www.prandiano.com.br/html/fr_inici.htm ) ou dar bons pontos de partida.
    Existe também o célebre “O Homem que Calculava” do Malba Tahan (apesar do nome, ele é brasileiro). Esse é mais de curiosidades mas é um livro bem estimulante ( http://www.americanas.com.br/AcomProd/1472/39523 ).
    a contento o jenheta comenta mais.
    Abraços.

  9. se voce tem problema na hora de escrever a tbauada do nove e fika contando naum precisa mais fazer isso quando voce for escrever no seu caderno ou etc. e so fazer assim:

    9×1= 0 9
    9×2= 1 8
    9×3= 2 7
    9×4= 3 6
    9×5= 4 5
    9×6= 5 4
    9×7= 6 3
    9×8= 7 2
    9×9= 8 1
    9×10= 9 0

    Voce faz a tabuada do nove e quando chegar aos resultado voce coloca de cima para baixo os numeros de 0 à 9 e depois de baixo para cima voce repete de 0 à 9. e pronto isso nunca falha

  10. Obrigado pela dica, Caroline !

  11. A respeito da dica da Caroline vale lembrar que se somarmos os algarismos dos resultados da taboada do nove vai dar sempre 9.

  12. Nas contas de Multiplicações, basta saber diminuir. Como no caso do Nove: 9 x9 é o mesmo que 90 – 9 igual 81, a resposta torna-se mais rápida. Ex: 7 x 6 =? Ai vc tem que pegar o número menor que é 3 x 7 = 21 sendo que 21 x 2 = 42, 21 é metade de42 portanto 7 x 6 é 42. Há mais truques . depois eu digo

  13. Valeu Carlos !
    Coincidência você mencionar a dica do 9 pois tenho uma dica semelhante. Em breve publicarei-a no blog.

  14. Essa não vai fazer muito sucesso mas….

    1. Na tabuada do n-1, na base n, a soma dos dígitos é sempre ….. n-1 (em particular, a tabuada do 9 na base 10)
    2. Na base n (n par), a tabuada do n/2 sempre tem o último dígito como 0 ou n/2. Pode conferir. (Em particular, a tabuada do 5 na base 10)
    3. Na base n, a tabuada do n tem todos os números terminados em 0. (Em particular, a tabuada do 10 na base 10. A tabuada do 16 na base 16, idem)
    :)

  15. É possível dividir qualquer número por 5 de uma forma bem rápida. Por exemplo: 87654 / 5… Para achar o resultado faça o seguinte: pegue o número 87654 e vá dobrando da direita para a esquerda. Onde tem 4 fica 8, no 5 fica 0 e eleva o 1, no 6 fica 12+1=13 só que somente o 3 fica embaixo e o 1 é elevado, no 7 fica 14+1=15 só fica o 5 e o um sobe, e no oito fica 16+1=17.

    O resultado parcial fica assim: 175308

    para achar o resultado final basta colocar uma vírgula entre o primeiro e o segundo número da direita. Fica assim:

    17530,8

    Funciona com qualquer número.

  16. Obrigado, Rafazildo.

    Eu concordo que trocar o numero 5 por 10/2 é sempre mais fácil…
    :)

  17. Gostei dos truques de matematica
    mas so nao entendi contar no dedos
    1023 isso me embaralhou todo

    Parabens pelo Blog

  18. Caro Wanderley.
    8 dedos, 8bits, 256 possibilidades ou ombinacoes de dedos levantados ou abaixados.
    9 dedos, 512.
    10 dedos, 1024.
    Assim é possível representar números desde com todos os dedos em OFF :) (0) até todos dedos em ON (11.1111.1111 = 1023 em binario).
    Certo? 0,1,01,10,11,100,101,110,111,1000,….
    De uma olhada neste link aqui, caso tnha duvidas http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_bin%C3%A1rio_%28matem%C3%A1tica%29
    Obrigado pela visita.

  19. Ola pessoal…Poxa que site interessante,eu tinha muita dificuldade com matematica….as duas maiores dificuldades é porcentagem que agora eu tiro de letra…mas eu ainda tenhu dificuldade em divisao com dois n° na chave….se alguem puder me dar uma dica eu vou agradecer.
    Obrigada desde já!!!!!!!!!!!

  20. Alô Ana Paula.
    Obrigado pela visita. Eu tenho uma coleção de truques de divisibilidade. Estou preparando um post sobre isso (aliás, está quase pronto). Daqui uma semana deverei publicar tudo no blog, ok ?

  21. [...] Junho 27, 2008 de jenheta Devido ao interesse que tivemos no post sobre truques de matemática (atalho), decidi procurar nas minhas anotações mais truques para os leitores do blog. Consegui achar [...]

  22. gent rsrsrs esse site é ótimo bom para kem tem duvidas e essas dicas além de parecerem simples ajudam e muito …. bjooo e gent vamos postand ai…

  23. é jack realmente…. ajuda muitooooo …..
    são nas pequenas coisas q estão escondidos os maiores truques… kkkkkkk

    e quanto mais dicas melhor afinal matemática kant menos tempo demorar melhor..

  24. tem tbm um outro bom turque de porcentagem
    bem n eh um truque eh mais raciocinio e logica

    exemplo
    27% de 547 eh simples

    1% de 547 = 5,47
    10% de 547 = 54,7

    assim

    27% = 10%+10%+ 1%*7
    54,7*2 = 109,4 1%*7 = 38,29
    109,4+38,29 = 147,69

    parace meio complicado mais qndo vc pega o jeito fik facil

    mais facil ainda com numeros terminados em 0 e 5

    • Eu sempre tive dificuldade em percentagem, por isso sempre fiz da forma citada por ti.
      Apesar das pessoas acharem essa forma complicada, ela parece a mais fácil em minha mente.

  25. isso me remete épocas de Enem

  26. bom demais!!!!
    site da minha vida. valeu.auauauauau

  27. po maneiiro esse truques , vou usar nas provas .. tem mais ?? onde posso achar (?) responde raaaaapido !!

  28. Tem um monte na rede. Digite ” truques de matemática” no google e vc achará. Nos livros didáticos de matemática tem um monte também e nada os substitui.

  29. Tabuada do 10 (base 16)
    10×1= 10 10×9= 90
    10×2= 20 10×A= A0
    10×3= 30 10×B= B0
    10×4= 40 10×C= C0
    10×5= 50 10×D= D0
    10×6= 60 10×E= E0
    10×7= 70 10×F= F0
    10×8= 80 10×10= 100 :)
    (easy)

    Tabuada dos F (base 16)
    Mesmo truque da tabuada dos 9 na base 10.
    F×1= 0F F×9= 87
    F×2= 1E F×A= 96
    F×3= 2D F×B= A5
    F×4= 3C F×C= B4
    F×5= 4B F×D= C3
    F×6= 5A F×E= D2
    F×7= 69 F×F= E1
    F×8= 78 F×10= F0 :)
    (a soma dos dígitos dá sempre F :) )

    Tabuada dos 8 (base 16)
    Mesmo truque da tabuada dos 5 na base 10.
    8×1= 08 8×9= 48
    8×2= 10 8×A= 50
    8×3= 18 8×B= 58
    8×4= 20 8×C= 60
    8×5= 28 8×D= 68
    8×6= 30 8×E= 70
    8×7= 38 8×F= 78
    8×8= 40 8×10= 80 :)
    (termina em 8 ou em 0 :) )

    etc. Valem as regras para números expressos em base par. Faz aí a tabuada do 7 na base 8 e a do 4 na base 8.

  30. Valeu pelas dicas muitov aliosa.

  31. ei,tem uma de nove massa tambem. eh facim

    é o seguinte:

    ex: 9×8= primeiro vc faz, um numero abaixo de 8? 7!
    agora voce faz, 7+quanto que vai dar nove?
    2!
    resposta:72
    outra:
    9×9.
    um numero abaixo de nove, 8. agora 8+ quanto que vai dar 9?
    1! resposta:81

    outra:

    9×1:um numero abaixo de 1:0. 0+quanto pra nove? 9 eh claro.
    resposta: 09

    mais outra pra ficar fixado:
    9×5: um numero abaixo de 5? 4! para nove? 5. resposta:45
    pode fazer com qualque numero da tabuada de nove(de 1 a 10)que vai dar certo.
    GOSTARAM?

  32. helio kra, essa dica é ótima!!!!!
    valeu, e muito obrigado!!!!

  33. Excelentes dicas…. valeu.

  34. Como dividir por 5 sem dificuldade?
    É só dobrar o dividendo e colocar uma vírgula no resutado.
    Ex:
    14 / 5 —> 14 x 2 = 28 —-> 2,8.

    Pronto!

  35. Adorei os truque, por gentileza disponibilize mais.

  36. que ***** esse site

  37. simples e fácil, sem contar a tabuada de 9
    nos dedos é :

    9 x 1 = 9 todos sabem pois o elemento nutro da multiplicação é o nº 1

    9 x 2 = 18 muito fácil tbm!!!

    9 x 3 = o antecessor do 3 é (2) e 10 – 3 = (7), juntando os dois resultados dá 27

    9 x 4 = o antecessor do 4 é (3) e 10 – 4 = (6), juntando os dois resultados dá 36

    9 x 5 = o antecessor do 5 é (4) e 10 – 5 = (5), juntando os dois resultados dá 45

    9 x 6 = o antecessor do 6 é (5) e 10 – 6 = (4), juntando os dois resultados dá 54

    9 x 7 = o antecessor do 7 é (6) e10 – 7 = (3), juntando os dois resultados dá 63

    9 x 8 = o antecessor do 8 é (7) e 10 – 8 = (2), juntando os dois resultados dá 72

    9 x 9 = o antecessor do 9 é (8) e 10 – 9 = (1), juntando os dois resultados dá 81

    bem fácil não é:
    uma técnica que eu mesmo descobri!!! :) e que nuca tinha visto em lugar algum!!!! :)

  38. Esses comentarios só ajudar a provar que, ao contrário do que dizem por ai matemática, é uma das materias mais desejadas.

  39. Ah.! Muito Ruin, Nem Sempre dá Certo, Esses “Truques” Tem o Número Pra Ser Correto.
    Não Gostei

  40. Hygor Haphaell,

    As dicas publicadas sempre dão certo. Olhe a dica 6. Funciona com qualquer número.

  41. eu não gosto muito de matematica mas goatei xhauuuu valeu pela as dicas

  42. Gostei muito…vcs sao muito espertos…eu nao sou muito chegado à matemática, acho bonito, mas pra mim é meio difício…srsr…..porém, gostei muito das dicas….valeu!

  43. Ai Gostei muito dah dica 6 tava meio confundinu nisso…
    GOSTARIA DE SABER SE VOCE TEM ALGUMA DICA PARA (EQUAÇOES COM FRAÇOES

  44. Estou estudando para a OBMEP 2009 e foi muito proveitoso o que passaram, CONTINUEM assim !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gostaria de saber mais truques !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  45. 26897456/5 = multiplique por 2 de tras pra frente e vai achar o resultado! =D
    Vi que o Rafazildo colocou um comentario desse mesmo macete… mas ele mencionou em dobrar… mas pra explicar axo mais facil falar em mltiplicar de tras pra frente…. =D
    Valeu Galera!

  46. Tem um macete que ate hoje so vi duas pessoas saiba, eu e a pessoa que me ensinou…. uaheuaheuaheuahuea
    soma de um numero de 3 algarismos em 5 parcelas

    Vc pede pra uma pessoa falar um numero qualquer de 3 Algarismos:

    EX: 354

    O resultado final da soma de 5 parcelas baseada somente na primeira parcela eh 2352

    EX: 354
    746
    253
    637
    362
    _________
    2352

    Simplificando:

    354 —> a pessoa fala o primeiro numero
    746 —-> a pessoa fala o segundo numero
    253 —-> vc diz o terceiro numero
    637 —–> a pessoa fala o quarto numero
    362 —–> vc fala o ultimo numero
    _________
    2352

    Vc vai pegar o primeiro numero que a pessoa falou, vai subtrair de 2
    EX: 354 – 2 = 352
    O 2 que vc subtraiu vc coloca na frente do numero subtraido
    EX: 354 – 2 = 352 ou seja 2352
    O resultado da soma das 5 parcelas independente de quais vão ser os numeros das outras 4 parcelas eh 2352.
    A Pessoa falou o outro numero: 746
    vc fala o proximo numero…. ai ta a outra parte do macete…
    vc vai pegar cada numero individualmente e vai falar o numero somado pelo o que a pessoa falou com o resultado 9
    EX: 746
    7 + 2 = 9
    4 + 5 = 9
    6 + 3 = 9
    Ou seja… numero que vc vai dizer eh o 253 que eh cada numero individualmente somado resulta em 9.

    A pessoa vai falar a quarta parcela: 637
    Vc vai fzr o mesmo processo da dica anterior
    6 + 3 = 9
    3 + 6 = 9
    7 + 2 = 9
    Seu numero Final entao eh o 362

    Para impressionar a pessoa sempre faça rapido!! ;D
    heheheheheheheehehehe

    OBS: esse macete so funciona em somas de numero com 3 algarismos de 5 parcelas!!!!!

    Espero nao ter dado muita dor de cabeça pra alguem ai…. maas eh mais facil ensinar pessoalmente
    auehauheuaheuaheuaheuaheuaheuahe

  47. Complementando a dica do truque 2 de Janheta….
    Pois nem sempre dará certo esse resultado
    ele deu um exemplo
    26 x 11
    2 ( 2 + 6 ) 6
    286 Correto!

    so que esse resultado so ira funcionar em somas com resultados abaixo de 10
    EX: 47 x 11
    4 ( 4 + 7 ) 7
    4117
    47 x 11 = 4117 ???

    Nesse caso quando a soma for superior a 10 vc vai fzr o seguinte:
    47 x 11
    4 ( 4 + 7 ) 7 = 4117
    ( 4 + 1 ) 17 = 517

    R: 517
    47 x 11 = 517

    Existem formas de fzr com 3 numeros multiplicados por 11….
    na verdade…. axo ki existem com quantos numeros vc quiser….uaheuaehuaheuaheuahe
    eu so fiz ate hj com 4 numeros….
    EX: 3768 x 11 = 41448

    So nao explico aki pq eh muita coisa
    auheuaheuaheuahueauehaueau
    Abraço Galera!
    Qualquer duvida eh so falar… eu to sempre dando uma olhada aki…

  48. PRECISO COM URGENCIA DE APRENDER DIVIDIR
    DEZOITO NUMEROS (01 AO 18) POR TRES DE TRES
    EM TRES

  49. MAARAA BROTHEEER!!!

  50. muito legal. asdicas são muito intereçantes!
    ajudam muito.

  51. hummm… 26×11=286 e so somar o 2 com o 6 e o resultado(8) colocar no meio deles(286) ta mas e se fosse 26×15 26×88 26×89 nao iria dar no mesmo ? expliquem-se por favor

  52. por que apagaram meu comentário? vocês tem medo é? bando de… da próxima vez que apagarem um comentário meu eu xingo ok? agora por favor respondam aquela minha pergunta 26×11=286 é so colocar a soma de de 2e 6(8) e colocar no meio deles(286) e se fosse 26×11 ou 26×59 ou 26×65 nao iria dar no mesmo? expliquem-se por favor se nao sabem respoonder seu bando de inúteis digam que vocês nao sabem eu conheço gente que pde dar um sumiço nesse site

    • Pablo,

      Seu comentário não foi apagado. Nós não temos a política de excluir comentários negativos (vide o ABOUT deste blog na página inicial). Ocorre que os blogueiros que contribuem aqui também tem ocupações externas (entenda-se : empregos) e as atualizações e respostas vão sendo feitas por ordem de chegada.

      Sobre sua pergunta pontual, entenda que o truque envolve *apenas* multiplicações envolvendo o número 11. Note também que o Rafael mandou um comentário excepcional sobre a validade desse truque. Vale a pena conferir.

      Agora, com relação a você e seus conhecidos sumirem do site, a internet é (bem, até o presente momento ainda é) democrática e nós não escrevemos posts com a intenção de ter maior audiência, e sim em ajudar pessoas com o conteúdo que nos chega. Caso tenha alguma contribuição, nossas portas estão sempre abertas. Agradecemos a visita e caso decidam partir em definitivo, desejamos boa viagem afora.

      Jen

  53. agora que ele apareceu de volta o meu comentário

  54. por falar em dicas sei que pode parecer uma pergunta mas esse site também tem dicas de português?

  55. olá pessoal gostei muitos dessas dicas de Matématica! vou também dar uma dica de divisibilidade. quanto é 135790/2=? isso para dividir de cabeça ou no papél complica pq todos os numeros são impas e além do mais vc gastaria muito tempo e espaço no papél se vc ñ tivesse uma calculadora! lai vai a dica: primeiro pega os numeros individualmente e divide por 2 da direita pra esquerda, exemplo: (0/2=0)baixa o 0, (9/2=4,5) baixa 4,5, (7/2=3,5) baixa 3,5, (5/2=2,5) baixa 2,5 (3/2=1,5) baixa 1,5 (1/2=0,5) baixa 0,5. pronto vc dividil todos os numeros individualmente da direita pra esquerda e eles ficaram assim (0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 0) agora é só somar, toda vez que tiver 5 e um numero que vem depois dele a direita é so somar. exemplo (5+0 = 5) , (5+4 =9), (5+3=8) , (5+2=7) (5+1=6) perceba que eu somei todos os numeros da direita pra esquerda que estavam organizados entre parentezes acima. agora é só colocar o resultado das somas em baixo que vai ser a resposta 67895, colocando da direita pra esquerda! obs: essa regra vale pra qualquer numero que se queira dividir por 2!

  56. Essas dicas são muito boas, embora eu sabia de todas elas antes de ler… Mas mesmo assim, muita gente provavelmente não sabe, por isso vai gostar.

  57. Poxa! que maravilhosas dicas. elas serviram muitooooooo. Tenho certeza q no proximo concurso, com elas em mente vou passar valeuuuu. muito bom mesmo…

  58. Paraéns para todos os que compartilham seu conhecimentos e facilitam a vida da queles que tem dificuldades de aprendizagem.

  59. amei todas as dicas,que so contribuiram para o crescimento do meu conhecimento!bjussssssssssss

  60. amei todas os truques,quero mais! Bjusssssssss

  61. eu adorei todos estes truques, mas sabe eu sempre tive muita dificuldade em aprender divisao com dois algarismos na chave. Por favor me ajude

  62. por afvos meu filho esta precisando saber continhas de divisão com2 n na chave, ajudem ele so tem 9 anos obrigado

  63. A regra é válida também para cálculos com mais de quatro algarismos. Ex: 12345= (1234 + 5 = 1239) = (1234 + 123) 95 = 135795

  64. poxa, aquela parte de cima eu nao entendi, tipo :
    “Como você tem 200, o resultado nada mais é que 4 + 4 = 8. ” – aqui você está falando que o resultado É 8 ou precisa somar o 8 com o 200 ? porque na verdade o resultado é 208 e você está falando que é só 8 . Desculpa se eu estiver errada :X

  65. O truque 6, só da certo se o %% for um número fácil

    13% de 547, ficaria como no truque 6?

  66. UM COMPLEMENTO A ESTA QUESTÃO: 47

    47 x 11 = 517

    4 (4+7) 7

    4 11 7

    4+1 (1) 7 ou seja 517. Obs.; o valor bate. ok.

  67. Eu adorei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! muito bom parabéns. Se não for te encomodar você poderia mostrar alguns macetes de divisão?

  68. SOBRE O TRUQUE 2. QUANDO O NÚMERO TIVER DOIS ALGARISMOS E A SOMA DELES FOR DE 10 PARA CIMA (max. 18), SERÁ ACRESCENTADO 1 A CASA DAS CENTENAS E AS DEZENA FICARÁ COM A UNIDADE DO RESULTADO. EX: 47 x 11: 4_(4+7)_7= 4_(11)_7= (4+1)17= 517

  69. Olá bom dia meu filho comentou com o professor sobre a matematica do nove nos dedos, aí o professor mandou ele fazer um trabalho valendo nota do porque as contas dão certo usando os dedos, e agora nem eu sei resposder, Preciso de ajuda alguem pode me explicar??????
    Obrigado e fico no aguardo.
    Abraços FAbiana Amorim

  70. Perceba que no truque 02 ,para funcionar vc faz o seguinte:
    Ex.: 99 x 11 = 9(9+9)9 veja
    = 9(18)9
    soma-se, no caso, 1 ao 9 que dá exatamente,
    = 1089.
    Espero que ajude em alguma coisa.

  71. QUE MANEIRO

  72. putz, ainda não me toquei de contar com as mãos até 1024…help!

  73. muiito interessante !!!!!!!!
    amei esse espaço matemático!

  74. eu nao entendi nnnnnnnnaaaaaadaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!111

  75. show de bola
    parabéns!

  76. No truque multiplicaçao por 5, é mais fácil acrescentar 1º o zero e em seguida dividir por dois. e a tabuada do nove é simplesmente demais!!!

  77. Muito legal essas dicas, vale a pena coloca- las em prática

  78. puxa vida eu amei demaix esse post galera xe tiverem maix dicas eu adorava ke kolocaxem

  79. Eu achei um geito para a numero 2:

    Caso a soma central gere um número com dois dígitos é necessário pegar no primeiro dígito desta soma e somar com o primeiro dígito do número original. Vamos utilizar o número 93:

    9_3
    9_(9+3)_3
    9_(12)_3
    (9+1)_2_3
    1023

  80. blz to de férias e já to estudando pro ano que vem! sho de bola seu blog!

  81. Toda forma de propagar o conhecimento (cientifico) , e até mesmo empírico, merece meu apoio.

  82. Nossa muito muito bom esse site de dicas de matemática ! vo vir aqui sempre que eu tiver dúvidas :)

  83. Adorei!muito boa.

  84. Bom galera, sobre o Truque número 6, eu sempre utilizei um metodo que “eu” julgo mais fácil, eu disse “eu”: vocês poderão não achar…
    Eu sempre fiz o seguinte: – Seguino o exemplo:
    4% de 200, é o mesmo que mutiplicar 4 x 200 e riscar dois zeros.
    Simplismente por que “%”, significa que o número será dividido por 100, ou seja; 4% = “0,04″, que mutiplicado por “200″ = “8.
    Seguindo o segundo exemplo.
    74% de 500 = 74 x 500 => 37000, que riscando dois zeros fica “370″
    E outra dica galera, em multiplicações com zeros; quando for multiplicar como no exemplo aqui, “74 x 500, multipliquem ao contrario e sem os zeros, assim; “5 x 74″, e no resultado; apos multiplicarem, adicione o zero que voce tirou, vai ficar assim:
    5 x 74 = 370, adicionando os dois zeros vai ficar; 37000.
    Espero que eu tenha ajudado, pois sempre fiz assim e, facilita muito para “mim”.

  85. Na verdade, esse truque da multiplicação por 11 serve para qualquer número, mesmo que tenha 6 algarismos (ou mais)…

    Exemplo:
    547382 x 11

    Pega-se o primeiro e o último algarismo:
    5_____2

    Agora faz-se a soma entre o primeiro e o segundo algarismos:
    59____2

    Outra soma, mas agora entre o segundo e o terceiro algarismos (percebe-se que o numero será maior que 10, então deverá aumentar 1 unidade ao algarismo anterior, mas, por ser 9, deverá aumentar 1 unidade também ao primeiro algarismo):
    601___2

    Agora, a soma entre o terceiro e o quarto algarismos (novamente, deverá aumentar 1 unidade no algarismo anterior):
    6020__2

    Quarto e quinto algarismos:
    60211_2

    e, finalmente, a soma entre os dois últimos algarismos:
    6021202

    Parece mais demorado do que fazer a multiplicação em si, mas na prática é mais rápido.

  86. gotei muito do site explica bem só algumas que eu não entendi : )

  87. amei seu blog, deus t abnçoe, sempre, muitas dicas úteis só q ñ tenho problemas com contas e sim qdo aparece os problemas nunca sei as fórmulas ou o jeito certo de chegar na resposta, por favor me ajudem , obrigada.

  88. Otimas dicas!
    Não sei se já foi citado, mas descobri que no caso da multiplicacão por 11(2 algarismo por 11), quando o numero central der maior ou igual a 10, vai dar um resultado de 4 algarismos. Macete:
    soma-se os dois primeiros, e transforma em numero de 3 algarismo.
    Ex.: 75×11=825, então fica assim:
    7–(7+5)–5 = 7-(12)-5 = 7+1=8, fica então 825.
    (Vejam o truque nr. 2 acima)

    Entenderam?

  89. Pessoal, veja esta: multiplique a sequencia de numeros 1,2,3,4,5,6,7,9 por um numero de 2 algarismos que seja multiplo de 9, que o resultado dara sempre numeros repetidos, 1111… ou 2222…, ou 3333…, ou 4444…, e assim por diante até 9999…

    Ex.: 12345679 12345679
    x81 x 72
    ___________ _________
    999999999 888888888

  90. Repetindo o exemplo acima que saiu truncado:

    12345679×81= 999999999

    12345679×72= 888888888

  91. bastante interessante!
    Mais exemplos!

  92. Nas multiplicações por 11 cuja soma resulte de 10 para cima dá certo também com uma pequena adaptação (by me :) ):

    Ex1:
    11 X 99

    9_9+9_9
    9_18_9
    Aqui vem o truque:
    9+1_8_9
    1089

    Ex2:
    11 X 85

    8_8+5_5
    8_13_5
    Aqui vem o truque:
    8+1_3_5
    935

    Ex3:

    11 X 68

    6_6+8_8
    6+1_4_8
    748

    Ex4:

    87 x 11

    8_8+7_7
    8_15_7
    8+1_5_7
    957

    Pelo que brinquei aqui com a regra, dá sempre certo.

    Com centena, milhar etc, acho que pode dar certo, mas começa a complicar tanto que eu não consegui entender direito como pode funcionar e então criar uma regra.

    Valeu!

  93. gostei muito do blog, e não ligue para pessoas que se acham inteligentes de mais para assimilar diferentes modos de aprendizagem.

  94. Valeu gostei de seus trusques muito legal, bom parabéns infelismente em nosso meio tem muitas pessoas que sente inveja uns dos outros mais parabéns muito bom…continue assim DEUS o abençoe…

  95. tem uns burros que preferem cavar um buraco de dois metros com uma colher. como aquela idiota que prefere se ferrar na escola. liga não, cara. excelente sua matéria. parabéns.

  96. MUITO BOM, APRNDI BASTANTE COISA ! TEM OUTRAS Q EU NAUM ENTENDI ND.

  97. gostei bastante de aprender um pouco de matematico fasendo truques e por minha matematica em pratica um pouco espero que esses truques funcina na escola.obrigada por me encina um pouco de matematica!!!!!!!!!!!!

  98. então, não sei se já avisaram e tal, mas se o número for 10 já da errado, o número tem que ser menor do que dez para funcionar

  99. Adorei essas dicas! Nunca gostei de matemática, só pelo fato de não saber.mas com essas dicas to adorando. Quero muito passar em um concurso público. Peço, por favor, se alguém souber de mais truques enviem para meu email samya_street@hotmail.com

  100. COM RELAÇÃO A ESTE TRUQUE

    Truque número 2 : multiplicações com 10 são fáceis, certo ? Afinal, basta acrescentar um zero do lado direito do número (3×10= 30). E o número 11 ? Quanto é 26 x 11 ? Aqui vai o truque infalível.
    Pegue o número inicial (26) e imagine um espaço entre os dois dígitos (2_6). Adicione esses dígitos e ponha-os nesse espaço (2_(2+6)_6). Resultado : 286
    (Obs. note que essa regra é válida somente quando a soma for inferior a 10. Se ela for maior que 10, por exemplo 47 x 11 = 4_(4+7)_7, ela não funcionará. A solução para esta situação está na área de comentários. Nossas saudações e agradecimentos ao leitor Fagner por ter enviado essa importante correção)

    OBSERVE O SEGUINTE: Vou usar a sua multiplicação de 47 x 11. Vocês estão esquecendo da regra na qual quando uma soma atinge o valor “10″ sobe “1″ para a coluna da esquerda.

    Vejamos: 47 x 11. O truque é inserir a soma dos dois algarismos entre os mesmos, certo? Contudo 4+7 = 11, se nós inserirmos o número 11 entre o 4 e o sete a multiplicação fica errada, muito errada. Nesse caso fazemos como se estivéssemos multiplicando normalmente os números, assim: com o truque.
    47 x 11 seria 4+7 = 11 eu somo o número da frente, no caso 1 com o 4, assim: 4+1=5. No lugar do 4 do número 47 ficará o 5 agora e o outro número “1″ ficará no meio entre o 5 e o 7. O resultado é: 517.
    Veja outro: 98 x 11. 9+8 = 17 eu somo o 1 do 17 com o 9. 9+1 = 10
    coloco o 7 entre o 10 e o 8. ficando assim 1078.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s

Seguir

Obtenha todo post novo entregue na sua caixa de entrada.

%d blogueiros gostam disto: